MALGRAT ENTERPRISES SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ MONTE ANETO 7 1º - SANTA PONSA
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Razón Social MALGRAT ENTERPRISES SL
CIF B57903247
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 05/03/2015
Nombres Anteriores
- KRAVANOS SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MALGRAT ENTERPRISES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MALGRAT ENTERPRISES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alster Holding Gmbh | Socio Unico | 23/08/2019 | 23/08/2019 |
Fikus Armin Werner | Administrador Unico | 21/04/2015 | 23/08/2019 |
Fikus Armin Werner | Liquidador | 23/08/2019 | 23/08/2019 |
De Bonilla Strobel Patrick Tomas | Administrador Unico | 07/04/2015 | 21/04/2015 |
ACTOS BORME DE MALGRAT ENTERPRISES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2607 , F 165, S 8, H PM 75975, I/A 4 (23/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2607 , F 165, S 8, H PM 75975, I/A 4 (23/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2607 , F 165, S 8, H PM 75975, I/A 4 (23/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2607 , F 165, S 8, H PM 75975, I/A 4 (23/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2607 , F 165, S 8, H PM 75975, I/A 4 (23/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2607 , F 165, S 8, H PM 75975, I/A 4 (23/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-167-07
Empresa: KRAVANOS SL
- C/ MONTE ANETO 7 1º - SANTA PONSA (CALVIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2607 , F 165, S 8, H PM 75975, I/A 3 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-07
Empresa: KRAVANOS SL
- MALGRAT ENTERPRISES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2607 , F 165, S 8, H PM 75975, I/A 3 (26/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-07
Empresa: KRAVANOS SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2607 , F 165, S 8, H PM 75975, I/A 2 (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-07
Empresa: KRAVANOS SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2607 , F 165, S 8, H PM 75975, I/A 2 (21/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-07