VALDORBA GESTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pico de la Miel, 5
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social VALDORBA GESTION SL
CIF B18946475
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 13/10/2010
Nombres Anteriores
- MALDON FOOD AND DRINKS SRL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE VALDORBA GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE VALDORBA GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Lucas Sanchez Miguel | Administrador Solidario | 31/08/2017 | 21/12/2021 |
De Lucas Sanchez Miguel | Liquidador Solidario | 21/12/2021 | 21/12/2021 |
Rojas Martinez Del Marmol Jose Javier | Liquidador Solidario | 21/12/2021 | 21/12/2021 |
Rojas Martinez Del Marmol Jose Javier | Administrador Solidario | 24/10/2011 | 21/12/2021 |
Camacho De Los Rios Francisco Javier | Administrador Solidario | 24/10/2011 | 31/08/2017 |
Biel Gleeson Katherine Moira | Socio Unico | 11/11/2010 | 24/10/2011 |
Biel Gleeson Katherine Moira | Administrador Unico | 11/11/2010 | 24/10/2011 |
ACTOS BORME DE VALDORBA GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36756 , F 3, S 8, H M 658563, I/A 4 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
- Cesión global de activo y pasivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36756 , F 3, S 8, H M 658563, I/A 4 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
- Beneficiarias de la cesión: VALDORBA PARQUES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36756 , F 3, S 8, H M 658563, I/A 4 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36756 , F 3, S 8, H M 658563, I/A 4 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36756 , F 3, S 8, H M 658563, I/A 4 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
- C/ PICO DE LA MIEL 5 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36756 , F 3, S 8, H M 658563, I/A 3 (19/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-122-28
- CMNO DE LAS CEUDAS 2 BIS (ROZAS DE MADRID (LAS))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36756 , F 3, S 8, H M 658563, I/A 2 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-28
- Extendida diligencia provisional de cierre de hoja, por periodo de seis meses, al haberse expedido con fecha de hoy, certificación literal para traslado de domicilio a la provincia de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1407 , F 34, S 8, H GR 38934, I/A D (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-18
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1407 , F 34, S 8, H GR 38934, I/A 3 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-18
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1407 , F 34, S 8, H GR 38934, I/A 3 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-18