MALDITO DISTRIBUCIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Europa, 3
Código Postal 20305
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social MALDITO DISTRIBUCIONES SL
CIF B20959326
Actividad Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 31/10/2007
Órgano Administración Administrador único
Propietario Clausell Christian
VINCULACIONES DE MALDITO DISTRIBUCIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MALDITO DISTRIBUCIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Clausell Christian | Administrador Unico | 03/11/2009 | 29/10/2010 |
Clausell Christian | Socio Unico | 03/11/2009 | 29/10/2010 |
Clausell Christian | Liquidador | 29/10/2010 | 29/10/2010 |
Clausell Christian | Administrador Solidario | 03/11/2009 | |
Maillet Stephane-jean-claude | Administrador Solidario | 03/11/2009 |
ACTOS BORME DE MALDITO DISTRIBUCIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2350 , F 146, S 8, H SS 29866, I/A 4 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2350 , F 146, S 8, H SS 29866, I/A 4 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2350 , F 146, S 8, H SS 29866, I/A 4 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2350 , F 146, S 8, H SS 29866, I/A 4 (29/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-204-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-220-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2350 , F 145, S 8, H SS 29866, I/A 3 (03/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-217-20
- C/ C/ EUROPA, 3, PABELLON E-1. (IRUN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2350 , F 145, S 8, H SS 29866, I/A 2 (03/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-217-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2350 , F 145, S 8, H SS 29866, I/A 2 (03/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-217-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2350 , F 145, S 8, H SS 29866, I/A 2 (03/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-217-20