MALAITA DIRECTORSHIP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Doctor Arce, 14
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MALAITA DIRECTORSHIP SL
CIF B86999455
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 23/04/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MALAITA DIRECTORSHIP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MALAITA DIRECTORSHIP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIRECTORSHIP CIBELES SL | Administrador Unico | 30/04/2014 | 05/12/2022 |
Fernandez Martinez Francisco Javier | Liquidador | 05/12/2022 | 05/12/2022 |
Gomez Fructuoso Francisco | Representante | 30/04/2014 | 05/12/2022 |
ACTOS BORME DE MALAITA DIRECTORSHIP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32248 , F 142, S 8, H M 580465, I/A 4 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32248 , F 142, S 8, H M 580465, I/A 4 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32248 , F 142, S 8, H M 580465, I/A 4 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32248 , F 142, S 8, H M 580465, I/A 4 (05/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-236-28
- AVDA DEL DOCTOR ARCE 14 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32248 , F 142, S 8, H M 580465, I/A 3 (31/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-107-28
- C/ MONTE ESQUINZA, 30, BAJO IZQUIERDA. (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32248 , F 141, S 8, H M 580465, I/A 2 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32248 , F 140, S 8, H M 580465, I/A 1 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-28
Dirección:C/ MARQUES DE RISCAL 11 - DUPLICADO, (MADRID)
Comienzo de operaciones:23/04/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:a) El asesoramiento y consultoría en general de toda clase de empresas, especialmente en los campos fiscal. contable, laboral, económico, multimedia, internet servicios, en cuyo caso la sociedad actuará como sociedad de medios o de intennediación. b) La actividad inmobiliaria y la urbanización, cons
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32248 , F 140, S 8, H M 580465, I/A 1 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-89-28