MALAGUEÑA DE RECONOCIMIENTOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Max Estrella, 8
Código Postal 29006
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social MALAGUEÑA DE RECONOCIMIENTOS SL
CIF B92169192
Actividad Otras actividades sanitarias
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MALAGUEÑA DE RECONOCIMIENTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MALAGUEÑA DE RECONOCIMIENTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Padial Antonio | Tesorero | 04/03/2022 | |
Garcia Valverde Francisco | Presidente | 23/06/2015 | 04/03/2022 |
Garcia Valverde Francisco | Consejero | 23/06/2015 | 04/03/2022 |
Garcia Valverde Francisco | Tesorero | 04/03/2022 | |
Garcia Valverde Francisco | Liquidador Solidario | 04/03/2022 | 04/03/2022 |
Gonzalez Sanchez Juan | Consejero | 23/06/2015 | 04/03/2022 |
Juberias De La Fuente Juan Jose | Consejero | 14/05/2018 | 04/03/2022 |
Juberias De La Fuente Juan Jose | Consejero Delegado | 14/05/2018 | 04/03/2022 |
Juberias Del Amo Juan Jose | Consejero | 23/06/2015 | 04/03/2022 |
Juberias Del Amo Juan Jose | Secretario | 23/06/2015 | 04/03/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MALAGUEÑA DE RECONOCIMIENTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2643, L 1556, F 65, S 8, H MA 44866, I/A 7 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2643, L 1556, F 65, S 8, H MA 44866, I/A 7 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-29
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2643, L 1556, F 65, S 8, H MA 44866, I/A 7 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2643, L 1556, F 65, S 8, H MA 44866, I/A 7 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-29
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2643, L 1556, F 65, S 8, H MA 44866, I/A 7 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-29
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2643, L 1556, F 65, S 8, H MA 44866, I/A 6 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-29
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2643, L 1556, F 65, S 8, H MA 44866, I/A 6 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-96-29
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2643, L 1556, F 65, S 8, H MA 44866, I/A 5 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-29
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2643, L 1556, F 65, S 8, H MA 44866, I/A 5 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-188-29