MAKE YOUR BARS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Berlines, 13
Código Postal 08022
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAKE YOUR BARS SL
CIF B66220088
Capital Social 23571.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 04/02/2014
Órgano Administración Consejo de administración
Administrador Único Martinez Morales Francisco Antonio
VINCULACIONES DE MAKE YOUR BARS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAKE YOUR BARS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Campins Figueras Jorge | Apoderado Solidario | 30/09/2016 | 02/01/2020 |
Campins Figueras Jorge | Liquidador | 24/01/2018 | 02/01/2020 |
Martinez Morales Francisco Antonio | Administrador Unico | 17/02/2014 | 02/01/2020 |
Alemany Hernando Vicente | Consejero | 26/09/2016 | 24/01/2018 |
Campins Bagur Rafael | Consejero | 02/05/2016 | 24/01/2018 |
Campins Bagur Rafael | Consejero Delegado | 02/05/2016 | 24/01/2018 |
Campins Figueras Jorge | Presidente | 26/09/2016 | 24/01/2018 |
Campins Figueras Jorge | Consejero | 02/05/2016 | 24/01/2018 |
Martinez Morales Francisco Antonio | Consejero | 02/05/2016 | 24/01/2018 |
Martinez Morales Francisco Antonio | Consejero Delegado | 02/05/2016 | 24/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MAKE YOUR BARS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45284 , F 172, S 8, H B 448602, I/A 9 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-7-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45284 , F 172, S 8, H B 448602, I/A 9 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-7-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45284 , F 171, S 8, H B 448602, I/A 8 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45284 , F 171, S 8, H B 448602, I/A 8 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45284 , F 171, S 8, H B 448602, I/A 8 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45284 , F 169, S 8, H B 448602, I/A 7 (30/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-08
- CL BERLINES Num.13 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45284 , F 167, S 8, H B 448602, I/A 6 (26/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-08
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 16: DESARROLLO DE LA JUNTA. ARTICULO 21: REGIMEN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45284 , F 167, S 8, H B 448602, I/A 6 (26/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-08
Capital Anterior: | 9.923,00 | Euros |
Aumento de capital: | 13.648,00 | Euros |
Capital Actual: | 23.571,00 | Euros |
Porcentaje: | 137,54 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45284 , F 167, S 8, H B 448602, I/A 6 (26/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-08
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45284 , F 167, S 8, H B 448602, I/A 6 (26/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-190-08