MAKE ANOTHER WISH SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 83
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAKE ANOTHER WISH SL
CIF B86792918
Capital Social 3001.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 24/07/2013
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MAKE ANOTHER WISH SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAKE ANOTHER WISH SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casero Carrero Jose Maria | Consejero | 26/08/2013 | 17/11/2019 |
Casero Carrero Jose Maria | Presidente | 28/08/2013 | 17/11/2019 |
Casero Carrero Jose Maria | Apoderado Mancomunado | 03/09/2013 | 17/11/2019 |
Casero Carrero Jose Maria | Liquidador Solidario | 17/11/2019 | 17/11/2019 |
Casero Rodriguez Juan-pablo | Apoderado Mancomunado | 03/09/2013 | 17/11/2019 |
Lopez-francos Saenz Jaime-manuel | Consejero | 26/08/2013 | 17/11/2019 |
Lopez-francos Saenz Jaime-manuel | Vicepresidente | 28/08/2013 | 17/11/2019 |
Lopez-francos Saenz Jaime-manuel | Apoderado Mancomunado | 03/09/2013 | 17/11/2019 |
Lopez-francos Saenz Jaime-manuel | Liquidador Solidario | 17/11/2019 | 17/11/2019 |
Martinez Suarez Sergio | Secretario | 08/08/2016 | 17/11/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MAKE ANOTHER WISH SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31344 , F 70, S 8, H M 564224, I/A 5 (17/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31344 , F 70, S 8, H M 564224, I/A 5 (17/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31344 , F 70, S 8, H M 564224, I/A 5 (17/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-28
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31344 , F 70, S 8, H M 564224, I/A 5 (17/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-225-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31344 , F 70, S 8, H M 564224, I/A 4 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-28
Representante
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31344 , F 70, S 8, H M 564224, I/A 4 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31344 , F 69, S 8, H M 564224, I/A 3 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-28
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31344 , F 68, S 8, H M 564224, I/A 2 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31344 , F 65, S 8, H M 564224, I/A 1 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-28
Dirección:PASEO DE LA CASTELLANA 83-85 9& (MADRID)
Comienzo de operaciones:24/07/13
Capital:3.001,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDADES RELATIVAS AL MARKETING Y LA COMUNICACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31344 , F 65, S 8, H M 564224, I/A 1 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-28