MAK SYSTEM INFORMATICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Corazon de Maria, 6
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social MAK SYSTEM INFORMATICA SL
CIF B81031247
Actividad Actividades de programación informática
VINCULACIONES DE MAK SYSTEM INFORMATICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAK SYSTEM INFORMATICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Morillon Sanchez Miguel | Liquidador | 23/01/2020 | 08/03/2021 |
Sanchez Sanchez Carlos | Apoderado | 06/08/2015 | 08/03/2021 |
Kiskovski Simon | Administrador Unico | 23/01/2020 | |
Cano Lantero Enrique Carlos | Apoderado | 12/08/2013 | 23/09/2015 |
ACTOS BORME DE MAK SYSTEM INFORMATICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31241 , F 62, S 8, H M 142018, I/A 10 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31241 , F 62, S 8, H M 142018, I/A 9 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31241 , F 62, S 8, H M 142018, I/A 9 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31241 , F 62, S 8, H M 142018, I/A 9 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-20-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31241 , F 61, S 8, H M 142018, I/A 8 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31241 , F 61, S 8, H M 142018, I/A 7 (06/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-153-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8829 , F 21, S 8, H M 142018, I/A 6 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-157-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-192-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-247-28