MAJUFA INVESTMENTS SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA Ciudad de Santander, S/N
Código Postal 28660
Municipio Boadilla del Monte
Provincia Madrid
Razón Social MAJUFA INVESTMENTS SICAV
Capital Social 2400000.0 Euros
Fecha de Constitución 17/06/2014
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE MAJUFA INVESTMENTS SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAJUFA INVESTMENTS SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 17/06/2014 | 09/02/2018 |
Lorenzo Muradas Francisco Javier | Apoderado Solidario | 17/06/2014 | 09/02/2018 |
Lorenzo Muradas Francisco Javier | Liquidador | 04/05/2017 | 09/02/2018 |
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION SA | Apoderado Solidario | 17/06/2014 | 09/02/2018 |
Uribarri Chacon Pilar | Apoderado Solidario | 17/06/2014 | 09/02/2018 |
Alonso Rodriguez Estrella | Secretario | 17/06/2014 | 04/05/2017 |
Alonso Rodriguez Estrella | Consejero | 17/06/2014 | 04/05/2017 |
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 05/10/2015 | 04/05/2017 |
Lorenzo Alonso Juan Jose | Consejero | 25/09/2015 | 04/05/2017 |
Lorenzo Alonso Maria Nieves | Consejero | 17/06/2014 | 04/05/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MAJUFA INVESTMENTS SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32239 , F 202, S 8, H M 580291, I/A 5 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-28
- La sociedad ha sido dada de baja en el Registro de Sociedades de Inversion de Capital Variable con fecha 12 de mayo de 2017
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32239 , F 198, S 8, H M 580291, I/A 1M (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-104-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32239 , F 201, S 8, H M 580291, I/A 4 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32239 , F 201, S 8, H M 580291, I/A 4 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-28
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32239 , F 201, S 8, H M 580291, I/A 4 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-28
- Otras modificaciones estatutarias: 1. Denominación social y régimen jurídico. Designación del Depositario.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32239 , F 201, S 8, H M 580291, I/A 3 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32239 , F 201, S 8, H M 580291, I/A 3 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32239 , F 201, S 8, H M 580291, I/A 3 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-197-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32239 , F 201, S 8, H M 580291, I/A 2 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32239 , F 201, S 8, H M 580291, I/A 2 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-28