MAISON RAASTA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jorge Juan, 12
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAISON RAASTA SL
CIF B85551448
Capital Social 10780.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
Fecha de Constitución 15/10/2008
Propietario MAISON RAASTA SUSTAINABLE DESIGN LAB SL
VINCULACIONES DE MAISON RAASTA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAISON RAASTA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAISON RAASTA SUSTAINABLE DESIGN LAB SL | Socio Unico | 21/02/2011 | 08/08/2011 |
Parmar Kavita | Apoderado | 19/01/2009 | 08/08/2011 |
Puente Henales Iñigo Javier | Administrador Unico | 08/08/2011 | |
Vila Sanz Carlos | Apoderado | 13/10/2010 | 08/08/2011 |
ACTOS BORME DE MAISON RAASTA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26018 , F 195, S 8, H M 469030, I/A 7 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26018 , F 195, S 8, H M 469030, I/A 7 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26018 , F 195, S 8, H M 469030, I/A 7 (08/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26018 , F 195, S 8, H M 469030, I/A 6 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-218-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26018 , F 194, S 8, H M 469030, I/A 5 (13/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-192-28
Capital Anterior: | 10.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 780,00 | Euros |
Capital Actual: | 10.780,00 | Euros |
Porcentaje: | 7,80 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26018 , F 193, S 8, H M 469030, I/A 4 (15/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-28
- CLLON JORGE JUAN 12 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26018 , F 191, S 8, H M 469030, I/A 3 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-20-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26018 , F 191, S 8, H M 469030, I/A 2 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-28