MAIQUEZ FERRUS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Cirerers, 18
Código Postal 43881
Municipio Cunit
Provincia Tarragona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAIQUEZ FERRUS SL
CIF B43843531
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 17/02/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MAIQUEZ FERRUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAIQUEZ FERRUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Suñe Descarrega Juan | Apoderado | 03/11/2011 | 05/04/2017 |
Suñe Ferrus Jorge | Administrador Unico | 10/10/2011 | 05/04/2017 |
Suñe Ferrus Jorge | Liquidador | 05/04/2017 | 05/04/2017 |
Ferrus Antoli Maria Carmen | Administrador Unico | 10/10/2011 |
ACTOS BORME DE MAIQUEZ FERRUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 180, S 8, H T 33155, I/A 5 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 180, S 8, H T 33155, I/A 5 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 180, S 8, H T 33155, I/A 5 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 180, S 8, H T 33155, I/A 5 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-43
- C/ CIRERERS 18 (CUNIT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 179, S 8, H T 33155, I/A 4 (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-43
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 178, S 8, H T 33155, I/A 3 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 177, S 8, H T 33155, I/A 2 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-200-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2172 , F 177, S 8, H T 33155, I/A 2 (10/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-200-43
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-77-43
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-241-43