MAINORTE SL - EXTINGUIDA
Municipio Noáin (Valle de Elorz)/Noain (Elortzibar)
Provincia Navarra
Razón Social MAINORTE SL
CIF B31770829
Actividad Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza
Fecha de Constitución 07/01/2003
VINCULACIONES DE MAINORTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAINORTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Boza Erro Manuel | Liquidador Concursal | 02/06/2010 | 15/02/2011 |
Gonzalez Boza Erro Manuel | Administrador Concursal | 05/02/2010 | 02/06/2010 |
Marcuello Navarro Antonio | Administrador Unico | 02/06/2010 |
ACTOS BORME DE MAINORTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 31, S 8, H NA 19172, I/A 11 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-31
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MAINORTE SL
Nif:B31770829
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Inexistencia de bienes
Juzgado:MERCANTIL Nº 1 DE PAMPLONA
Número:1
Juez / Ponente:ILDEFONSO PRIETO GARCIA-NIETO
Fecha de Resolución:16/12/2010
Número Procedimiento Concursal:651/2009
Datos Registrales:
Tomo:
950
Libro:
0
Folio:
31
Hoja:
8-19172
Inscripción:
11
Fecha Inscripción15/02/2011
Registro:Registro Mercantil de Navarra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 31, S 8, H NA 19172, I/A 11 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-31
- APROBACION PLAN DE LIQUIDACION CONCURSAL. Fecha del Auto: 24/06/2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 31, S 8, H NA019172, I/A00010 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-154-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 30, S 8, H NA019172, I/A00009 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-31
- APERTURA LIQUIDACION CONCURSAL. Fecha del Auto: 27/04/2010.CESE DE CARGOS CONCURSALES. ADMINISTRADOR CONCURSAL: MANUEL GONZALEZ BOZA ERRO (Nombrado en la inscripción: 8 cesa en sucargo con fecha 27/04/2010).NOMBRAMIENTO DE CARGOS CONCURSALES. LIQUIDADOR CONCURSAL: MANUEL GONZALEZ BOZA ERRO (Nombrado con fecha: 27/04/2010)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 30, S 8, H NA019172, I/A00009 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-31
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION ESTRUCTURA ORGANO ADMINISTRACION. LIQUIDADOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 30, S 8, H NA019172, I/A00009 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-31
Liquidador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 30, S 8, H NA019172, I/A00009 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-31
Administrador Concursal
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 30, S 8, H NA019172, I/A00009 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-31
- CONVERSION DE ANOTACION EN INSCRIPCION CONCURSAL. Fecha delAuto: 16/11/2009.NOMBRAMIENTO DE CARGOS CONCURSALES. ADMINISTRADOR CONCURSAL: MANUEL GONZALEZ BOZA ERRO (Nombrado con fecha: 16/11/2009)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 30, S 8, H NA019172, I/A00008 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-31
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 30, S 8, H NA019172, I/A00008 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-31