MAIN BRICKS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sextante, 37
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAIN BRICKS SL
CIF B86747870
Capital Social 899904.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 31/05/2013
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Kueppers Maria Heinke
VINCULACIONES DE MAIN BRICKS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAIN BRICKS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Kueppers Maria Heinke | Administrador Unico | 04/04/2017 | 24/04/2023 |
Kueppers Maria Heinke | Presidente | 07/12/2015 | 04/04/2017 |
Kueppers Maria Heinke | Consejero Delegado | 07/12/2015 | 04/04/2017 |
Kueppers Maria Heinke | Consejero | 07/12/2015 | 04/04/2017 |
Mac-crohon Padilla Gonzalo | Consejero | 07/12/2015 | 04/04/2017 |
Pedrosa D'ornellas Antonio Jose | Secretario | 07/12/2015 | 04/04/2017 |
Pedrosa D'ornellas Antonio Jose | Consejero | 07/12/2015 | 04/04/2017 |
Perinat Escriva De Romani Jaime | Consejero | 07/12/2015 | 04/04/2017 |
Torrubiano Gonzalez Jaime | Consejero | 07/12/2015 | 04/04/2017 |
Heinke Kuppers Maria | Administrador Solidario | 08/08/2014 | 07/12/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MAIN BRICKS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35649 , F 182, S 8, H M 561399, I/A 14 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-28
- -A EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 231 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL NO EXISTE OBSTACULO REGISTRAL PARA LA INSCRIPCION DE LA FUSION SIENDO ABSORBIDA LA SOCIEDAD POR LA ENTIDAD DOMICILIADA EN SEVILLA DENOMINADA " FOODYT CARTA DIGITAL SL".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35649 , F 181, S 8, H M 561399, I/A 13M (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-28
Capital Anterior: | 765.432,20 | Euros |
Aumento de capital: | 134.471,80 | Euros |
Capital Actual: | 899.904,00 | Euros |
Porcentaje: | 17,57 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35649 , F 176, S 8, H M 561399, I/A 12 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
Capital Anterior: | 618.222,30 | Euros |
Aumento de capital: | 147.209,90 | Euros |
Capital Actual: | 765.432,20 | Euros |
Porcentaje: | 23,81 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35649 , F 174, S 8, H M 561399, I/A 11 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-152-28
Capital Anterior: | 418.573,90 | Euros |
Aumento de capital: | 199.648,40 | Euros |
Capital Actual: | 618.222,30 | Euros |
Porcentaje: | 47,70 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35649 , F 172, S 8, H M 561399, I/A 10 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-28
Capital Anterior: | 386.088,20 | Euros |
Aumento de capital: | 32.485,70 | Euros |
Capital Actual: | 418.573,90 | Euros |
Porcentaje: | 8,41 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35649 , F 171, S 8, H M 561399, I/A 9 (10/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-28
- C/ SEXTANTE Nº37-A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35649 , F 170, S 8, H M 561399, I/A 8 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-28
Capital Anterior: | 364.811,60 | Euros |
Aumento de capital: | 21.276,60 | Euros |
Capital Actual: | 386.088,20 | Euros |
Porcentaje: | 5,83 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35649 , F 170, S 8, H M 561399, I/A 8 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-183-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31190 , F 59, S 8, H M 561399, I/A 7 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-28
Capital Anterior: | 278.898,50 | Euros |
Aumento de capital: | 85.913,10 | Euros |
Capital Actual: | 364.811,60 | Euros |
Porcentaje: | 30,80 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31190 , F 59, S 8, H M 561399, I/A 7 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-28