MAIA VALLVIDRERA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Reis Catolics, 16
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAIA VALLVIDRERA SL
CIF B65907644
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 14/11/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MAIA VALLVIDRERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAIA VALLVIDRERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Valles Soucheiron Aris | Administrador Unico | 22/08/2013 | 23/05/2022 |
Valles Soucheiron Aristides | Liquidador | 23/05/2022 | 23/05/2022 |
Lamarca Flinch Ignacio | Administrador Unico | 02/08/2013 | 22/08/2013 |
Manresa Farreras Ana | Administrador Unico | 15/11/2012 | 02/08/2013 |
ACTOS BORME DE MAIA VALLVIDRERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43447 , F 7, S 8, H B 429600, I/A 4 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43447 , F 7, S 8, H B 429600, I/A 4 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43447 , F 7, S 8, H B 429600, I/A 4 (23/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43447 , F 7, S 8, H B 429600, I/A 3 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43447 , F 7, S 8, H B 429600, I/A 3 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-165-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43447 , F 7, S 8, H B 429600, I/A 2 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43447 , F 7, S 8, H B 429600, I/A 2 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-152-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43447 , F 6, S 8, H B 429600, I/A 1 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-08
Dirección:CL REIS CATOLICS NUMERO 16-34 (VALLVIDRERA) (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:14/11/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:CONSTRUCCION,INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO.COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR.DISTRIBUCION COMERCIAL.IMPORTACION Y EXPORTACION.ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.ACTIVIDADES PROFESIONALES.INDUSTRIAS MANUFACTURERAS Y TEXTILES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43447 , F 6, S 8, H B 429600, I/A 1 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-226-08