MAGROCA SA - EXTINGUIDA
Municipio Montcada i Reixac
Provincia Barcelona
Razón Social MAGROCA SA
CIF A08845521
Actividad Ingeniería mecánica por cuenta de terceros
Página Web www.magroca.com/
VINCULACIONES DE MAGROCA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAGROCA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO DE SABADELL SA | Administrador Concursal | 04/05/2009 | 10/10/2012 |
Batet Quiroga Josep | REP.ADM.CONC | 04/05/2009 | 10/10/2012 |
Iglesias Lopez Sara | Administrador Concursal | 04/05/2009 | 10/10/2012 |
Matas Torrellas Jorge | Administrador Concursal | 04/05/2009 | 10/10/2012 |
Del Camino Gaspar Jose Luis | Administrador Unico | 21/10/2009 |
ACTOS BORME DE MAGROCA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21971 , F 43, S 8, H B 30013, I/A 22 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 130/2009, AUTO FIRME DE FECHA 21/09/2012, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21971 , F 43, S 8, H B 30013, I/A 22 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21971 , F 43, S 8, H B 30013, I/A 21 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-210-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 130/2009 SECCION O, AUTO FIRME DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2009, DE APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21971 , F 43, S 8, H B 30013, I/A 21 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-210-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21971 , F 43, S 8, H B 30013, I/A 21 (21/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-210-08
- JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 130/2009-O, ES AUTO FIRME DE FECHA 25 DE MARZO DE 2009, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21971 , F 41, S 8, H B 30013, I/A 20 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21971 , F 41, S 8, H B 30013, I/A 20 (04/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-08