MAGNUM INDUSTRIAL PARTNERS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle General Castaños, 4
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAGNUM INDUSTRIAL PARTNERS SL
CIF B84768761
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 26/06/2006
Página Web www.magnumpartners.com
VINCULACIONES DE MAGNUM INDUSTRIAL PARTNERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAGNUM INDUSTRIAL PARTNERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bermejo Madera Alberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/05/2018 | 04/02/2020 |
Castellon Campuzano Ana | Representante | 29/04/2019 | 04/02/2020 |
De Leyva Perez Enrique | Representante | 04/02/2020 | |
De Leyva Perez Enrique | Liquidador | 04/02/2020 | 04/02/2020 |
De Leyva Perez Enrique | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/05/2018 | 04/02/2020 |
LEYME ASESORIA E INVERSIONES SL | Presidente | 04/02/2020 | |
LEYME ASESORIA E INVERSIONES SL | Consejero | 04/02/2020 | |
Lozano Romeral Diego | Secretario | 04/02/2020 | |
NELTOS SL | Vicepresidente | 04/02/2020 | |
NELTOS SL | Consejero | 04/02/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MAGNUM INDUSTRIAL PARTNERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33298 , F 213, S 8, H M 413249, I/A 22 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33298 , F 213, S 8, H M 413249, I/A 22 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33298 , F 213, S 8, H M 413249, I/A 22 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33298 , F 213, S 8, H M 413249, I/A 22 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33298 , F 213, S 8, H M 413249, I/A 21 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33298 , F 213, S 8, H M 413249, I/A 21 (29/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-86-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33298 , F 213, S 8, H M 413249, I/A 20 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33298 , F 212, S 8, H M 413249, I/A 19 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33298 , F 212, S 8, H M 413249, I/A 19 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33298 , F 212, S 8, H M 413249, I/A 19 (25/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-104-28