MAGNIFICA CONSULTORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orfila, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAGNIFICA CONSULTORES SL
CIF B88324900
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 26/02/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MAGNIFICA CONSULTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAGNIFICA CONSULTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvaro Martin Adolfo | Administrador Unico | 31/05/2021 | 29/02/2024 |
Delgado Alemany Rafael | Socio Unico | 27/02/2019 | 21/12/2023 |
Delgado Alemany Rafael | Administrador Unico | 27/02/2019 | 31/05/2021 |
ACTOS BORME DE MAGNIFICA CONSULTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38636 , F 96, S 8, H M 687089, I/A 4 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38636 , F 96, S 8, H M 687089, I/A 4 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38636 , F 96, S 8, H M 687089, I/A 4 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38636 , F 96, S 8, H M 687089, I/A 3 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-28
- C/ ORFILA 3 - 1 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38636 , F 95, S 8, H M 687089, I/A 2 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38636 , F 95, S 8, H M 687089, I/A 2 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38636 , F 95, S 8, H M 687089, I/A 2 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38636 , F 95, S 8, H M 687089, I/A 1 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38636 , F 95, S 8, H M 687089, I/A 1 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-28
Dirección:C/ MESENA Nº3, PUERTA B, PLANTA 3 (MADRID)
Comienzo de operaciones:26/02/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38636 , F 95, S 8, H M 687089, I/A 1 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-28