MAGERIT Y BARACODEL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Terral, 19
Código Postal 28223
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Razón Social MAGERIT Y BARACODEL SL
CIF B85329803
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 21/01/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MAGERIT Y BARACODEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAGERIT Y BARACODEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Otalora Sandra | Administrador Solidario | 28/12/2012 | 14/08/2024 |
Padovano Sandro | Administrador Solidario | 28/12/2012 | 14/08/2024 |
Padovano Valeri Sandro | Liquidador | 14/08/2024 | 14/08/2024 |
Padovano Sandro | Administrador Unico | 28/12/2012 |
ACTOS BORME DE MAGERIT Y BARACODEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 453309, I/A 3 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 453309, I/A 3 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 453309, I/A 3 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 453309, I/A 3 (14/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-161-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25171 , F 141, S 8, H M 453309, I/A 2 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25171 , F 141, S 8, H M 453309, I/A 2 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25171 , F 141, S 8, H M 453309, I/A 2 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-28