MAGAZINE CINEMA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pau Claris, 175
Código Postal 08037
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAGAZINE CINEMA SL
CIF B66836396
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de producción cinematográfica y de vídeo
Fecha de Constitución 28/07/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MAGAZINE CINEMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAGAZINE CINEMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amat Moreno Alejandro | Liquidador | 30/05/2022 | 30/05/2022 |
Valdes Serrano Daniel | Liquidador | 30/05/2022 | 30/05/2022 |
Valdes Serrano Daniel | Administrador Unico | 09/05/2017 | 30/05/2022 |
Valdes Martin Marc | Administrador Unico | 18/08/2016 | 09/05/2017 |
ACTOS BORME DE MAGAZINE CINEMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45518 , F 179, S 8, H B 490415, I/A 3 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45518 , F 179, S 8, H B 490415, I/A 3 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45518 , F 179, S 8, H B 490415, I/A 3 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45518 , F 179, S 8, H B 490415, I/A 2 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45518 , F 179, S 8, H B 490415, I/A 2 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45518 , F 179, S 8, H B 490415, I/A 1 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-08
Dirección:CL PAU CLARIS NUM.175 P.1 PTA.2 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:28/07/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDAD PRINCIPAL 5915 ACTIVIDADES DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA Y DE VIDEO. OTRAS ACTIVIDADES 7739 ALQUILER DE OTRA MAQUINARIA, EQUIPOS Y BIENES TANGIBLES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45518 , F 179, S 8, H B 490415, I/A 1 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-08