MAGAEZ TELECOMUNICACIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Caleta de Velez, 59
Código Postal 29196
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAGAEZ TELECOMUNICACIONES SL
CIF B93320661
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Instalaciones eléctricas
Fecha de Constitución 24/03/2014
Página Web www.coporativa.grupoorbitel.com
Nombres Anteriores
- GRUPO NETFIBER SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MAGAEZ TELECOMUNICACIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAGAEZ TELECOMUNICACIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fandiño Peñalver Juan Roman | Administrador Solidario | 09/10/2018 | 10/03/2020 |
Fortis Ruggero | Administrador Solidario | 09/10/2018 | 10/03/2020 |
Hernandez Gallego Susana | Apoderado | 11/03/2019 | 10/03/2020 |
San Jose Vazquez Pablo | Apoderado | 07/11/2018 | 10/03/2020 |
Garcia Sanchez Jose Manuel | Administrador Unico | 30/05/2016 | 09/10/2018 |
GRUPO ORBITEL COSTA DEL SOL SL | Socio Unico | 30/05/2016 | 09/02/2017 |
Palomo Fraga Juan Francisco | Administrador Unico | 16/04/2015 | 30/05/2016 |
Castaño Gonzalez Carlos | Administrador Unico | 19/12/2014 | 18/03/2015 |
Palomo Fraga Juan Francisco | Administrador Unico | 02/04/2014 | 19/12/2014 |
ACTOS BORME DE MAGAEZ TELECOMUNICACIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260, L 4167, F 71, S 8, H MA122554, I/A 11 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260, L 4167, F 71, S 8, H MA122554, I/A 11 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260, L 4167, F 71, S 8, H MA122554, I/A 11 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260, L 4167, F 71, S 8, H MA122554, I/A 11 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260, L 4167, F 71, S 8, H MA122554, I/A 11 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260, L 4167, F 70, S 8, H MA122554, I/A 10 (11/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260, L 4167, F 69, S 8, H MA122554, I/A 9 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-29
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260, L 4167, F 69, S 8, H MA122554, I/A 8 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260, L 4167, F 69, S 8, H MA122554, I/A 8 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5260, L 4167, F 69, S 8, H MA122554, I/A 8 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-29