MAEXPA & SALAMANCA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francisco Vitoria, 18
Código Postal 47195
Municipio Arroyo de la Encomienda
Provincia Valladolid
Razón Social MAEXPA & SALAMANCA SL
CIF B83981563
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
VINCULACIONES DE MAEXPA & SALAMANCA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAEXPA & SALAMANCA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferrero Hermosa Catalina | Apoderado Solidario | 12/06/2009 | 20/10/2011 |
Miguel Fernandez Maria-iluminada | Apoderado Solidario | 12/06/2009 | 02/07/2010 |
Lopez Fernandez Marcos | Apoderado Solidario | 26/10/2009 |
ACTOS BORME DE MAEXPA & SALAMANCA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1183 , F 145, S 8, H VA 17579, I/A 7 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-47
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1183 , F 145, S 8, H VA 17579, I/A 7 (20/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-207-47
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-202-47
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-211-47
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1183 , F 145, S 8, H VA 17579, I/A 6 (02/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-132-47
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-225-47
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1183 , F 145, S 8, H VA 17579, I/A 5 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-47
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1183 , F 145, S 8, H VA 17579, I/A 4 (12/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-116-47