MAESTRIA IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Aribau, 185
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAESTRIA IBERICA SL
CIF B67096446
Capital Social 200000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Fecha de Constitución 16/10/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MAESTRIA IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAESTRIA IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mir Montoy David | Administrador Unico | 09/11/2017 | 08/01/2021 |
Mir Montoy David | Liquidador | 08/01/2021 | 08/01/2021 |
Perendreu Vives Josefa | Apoderado Solidario | 15/11/2017 | 08/01/2021 |
ACTOS BORME DE MAESTRIA IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46148 , F 90, S 8, H B 511031, I/A 4 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46148 , F 90, S 8, H B 511031, I/A 4 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46148 , F 90, S 8, H B 511031, I/A 4 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-08
- CL ARIBAU Num.185 P.3 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46148 , F 90, S 8, H B 511031, I/A 3 (07/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-9-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46148 , F 89, S 8, H B 511031, I/A 2 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46148 , F 88, S 8, H B 511031, I/A 1 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-08
Dirección:CL ARIBAU, 197-199 P.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:16/10/17
Capital:200.000,00 Euros
Objeto social:ACTIVIDAD PRINCIPAL Y CNAE 4673 LA COMPRAVENTA DE PINTURA AL POR MAYOR Y AL POR MENOR ASI COMO LA FABRICACION Y REPRESENTACION DE PRODUCTOS QUIMICOS EN GENERAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46148 , F 88, S 8, H B 511031, I/A 1 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-08