MAESCO SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA A.8005 Km 13 - SAN JOSE DE LA RINCONADA, HACI
Municipio La Rinconada
Provincia Sevilla
Razón Social MAESCO SL
CIF B46013991
Capital Social 7208000.0 Euros
Actividad Cultivo de frutos con hueso y pepitas
Fecha de Constitución 06/09/1958
Propietario Gandia Giner Jose
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE MAESCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAESCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADN MAS AUDITORES SL | Auditor | 21/01/2015 | 09/11/2021 |
Alonso Nieves Manuel | Apoderado Mancomunado | 09/11/2021 | |
Andrade Ordoñez Joaquin | Apoderado Mancomunado | 09/11/2021 | |
Barbera Talens Jose | Apoderado | 09/11/2021 | |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 15/07/2020 | 09/11/2021 |
Gandia Giner Jose | Apoderado | 09/11/2021 | |
Gandia Giner Jose | Administrador Solidario | 09/11/2021 | |
Gandia Giner Jose | Socio Unico | 29/06/2021 | 09/11/2021 |
Garcia Montes Eduardo | Apoderado Mancomunado | 09/11/2021 | |
Garcia-otero Reina Macarena | Administrador Solidario | 09/11/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MAESCO SL
- Con fecha 09/11/2021 se practicó la inscripción 9ª, siendo la fecha correcta de la inscripción 8ª, 29/06/2021.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5938 , F 191, S 8, H SE103007, I/A 9 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5938 , F 191, S 8, H SE103007, I/A 8 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-41
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5938 , F 191, S 8, H SE103007, I/A 8 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5938 , F 191, S 8, H SE103007, I/A 8 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-41
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5938 , F 191, S 8, H SE103007, I/A 8 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5938 , F 191, S 8, H SE103007, I/A 8 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5917 , F 153, S 8, H SE103007, I/A 8 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5917 , F 153, S 8, H SE103007, I/A 7 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-41
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5917 , F 153, S 8, H SE103007, I/A 6 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-41
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5917 , F 153, S 8, H SE103007, I/A 6 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-41