MADRID MUSICAL SA
Dirección social Calle Malaga, 8
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social MADRID MUSICAL SA
CIF A28396737
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Teléfono 91 441 57 99
Página Web www.malaga8.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Alberdi Garrido Jose-maria
Propietario Alberdi Garrido Jose-maria
ORGANIGRAMA DE MADRID MUSICAL SA
VINCULACIONES DE MADRID MUSICAL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MADRID MUSICAL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Iglesias Obregon Maria Jesus | Apoderado Solidario | 21/05/2015 | |
Alberdi Garrido Jose-maria | Socio Unico | 20/04/2009 | |
Alberdi Garrido Jose-maria | Administrador Unico | 20/03/2009 |
ACTOS BORME DE MADRID MUSICAL SA
- Sociedades absorbidas: TOTAL PERCUSION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9382 , F 192, S 8, H M 16537, I/A 26 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-28
- Absorbidas: TOTAL PERCUSION SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (22/11/2021)
CVE: BORME-B-2021-228-28
- En fecha 22/11/2021, ha sido depositado el proyecto de fusión de las sociedades MADRID MUSICAL SA (sociedad absorbente), y la sociedad TOTAL PERCUSION SA (sociedad absorbida)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 818 , F 99, S 8, H M 16537, I/A 9-M (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9382 , F 192, S 8, H M 16537, I/A 25 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-75-28
- Otras modificaciones estatutarias: 19. La representacion de la Sociedad en juicio y fuera de el . . . .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9382 , F 191, S 8, H M 16537, I/A 24 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9382 , F 189, S 8, H M 16537, I/A 23 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9382 , F 189, S 8, H M 16537, I/A 22 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-28
- SE OMITIO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 20& EL CESE DEL CONSEJERO JOSE GARRIDO CALLEJAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9382 , F 187, S 8, H M 16537, I/A 20 (20/03/2009)
CVE: BORME-A-2012-120-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9382 , F 187, S 8, H M 16537, I/A 20 (20/03/2009)
CVE: BORME-A-2012-120-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-211-28