MADRID 63 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Madrid, 63
Código Postal 28901
Municipio Getafe
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MADRID 63 SL
CIF B85970481
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 27/05/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MADRID 63 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MADRID 63 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hoyos Lopez Juan Francisco | Liquidador | 14/01/2015 | 14/01/2015 |
Hoyos Lopez Juan Francisco | Administrador Solidario | 24/06/2010 | 14/01/2015 |
Martinez Rodriguez Fernando | Liquidador | 14/01/2015 | 14/01/2015 |
Martinez Rodriguez Fernando | Administrador Solidario | 24/06/2010 | 14/01/2015 |
ACTOS BORME DE MADRID 63 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27887 , F 49, S 8, H M 502591, I/A 2 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27887 , F 49, S 8, H M 502591, I/A 2 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27887 , F 49, S 8, H M 502591, I/A 2 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27887 , F 49, S 8, H M 502591, I/A 2 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27887 , F 48, S 8, H M 502591, I/A 1 (24/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-127-28
Dirección:C/ MADRID 63 (GETAFE)
Comienzo de operaciones:27/05/10
Capital:30.000,00 Euros
Objeto social:LA GESTION, ADMINISTRACION Y EXPLOTACION, EN CUALQUIER FORMA, DE ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA ACTIVIDAD DE BARES, CAFETERIAS, CERVECERIAS, PUBS, DISCOTECAS,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27887 , F 48, S 8, H M 502591, I/A 1 (24/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-127-28