MADERAS Y ENCOFRADOS TURIA SL - EXTINGUIDA
Municipio Museros
Provincia Valencia
Razón Social MADERAS Y ENCOFRADOS TURIA SL
CIF B96663976
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MADERAS Y ENCOFRADOS TURIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MADERAS Y ENCOFRADOS TURIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pastor Alegre Julio Domingo | Apoderado Solidario | 07/09/2011 | 22/12/2017 |
Pastor Peiro Jorge | Apoderado Solidario | 07/09/2011 | 22/12/2017 |
Pastor Peiro Maria Cristina | Apoderado Solidario | 07/09/2011 | 22/12/2017 |
Pastor Peiro Silvia Rosario | Administrador Unico | 07/09/2011 | 22/12/2017 |
Pastor Peiro Silvia Rosario | Liquidador Unico | 22/12/2017 | 22/12/2017 |
Pastor Alegre Julio Domingo | Administrador Unico | 07/09/2011 |
ACTOS BORME DE MADERAS Y ENCOFRADOS TURIA SL
- De rectificacion parcial de la inscripcion 7ª, en cuanto a la transcripcion del balance final de liquidacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5862, L 3168, F 36, S 8, H V 55813, I/A 8 (24/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-188-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5862, L 3168, F 36, S 8, H V 55813, I/A 7 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5862, L 3168, F 36, S 8, H V 55813, I/A 7 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5862, L 3168, F 36, S 8, H V 55813, I/A 7 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5862, L 3168, F 36, S 8, H V 55813, I/A 7 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5862, L 3168, F 36, S 8, H V 55813, I/A 7 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5862, L 3168, F 36, S 8, H V 55813, I/A 6 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-178-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5862, L 3168, F 36, S 8, H V 55813, I/A 5 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-178-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5862, L 3168, F 36, S 8, H V 55813, I/A 5 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-178-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-170-46