MADERAS ARPA SL - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social MADERAS ARPA SL
CIF B08630394
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MADERAS ARPA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MADERAS ARPA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Palau Casellas Salvador | Administrador Concursal | 15/01/2016 | 15/01/2016 |
Pastor Alegre Julio Domingo | Apoderado | 21/09/2011 | 15/01/2016 |
Pastor Peiro Jorge | Apoderado | 21/09/2011 | 15/01/2016 |
Pastor Peiro Maria Cristina | Apoderado | 21/09/2011 | 15/01/2016 |
Pastor Peiro Silvia Rosario | Administrador Unico | 21/09/2011 | 15/01/2016 |
Pastor Alegre Julio Domingo | Administrador Unico | 21/09/2011 |
ACTOS BORME DE MADERAS ARPA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22672 , F 37, S 8, H B 179935, I/A 13 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-08
- JUZGADO MERCANTIL 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 225/2014, AUTO FIRME DE FECHA 13/10/2015, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22672 , F 37, S 8, H B 179935, I/A 13 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22672 , F 37, S 8, H B 179935, I/A 13 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22672 , F 36, S 8, H B 179935, I/A 12 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-08
- J.M.7 BARCELONA, PROC.CONCURSO VOLUNTARIO 225/2014,RESOLUCIONES FIRMES 02/04/2014,02/12/2014,15/04/2015,15/06/2015, DECLARACION DE CONCURSO,APERTURA FASE LIQUIDACION,APROBACION PLAN DE LIQUIDACION Y ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22672 , F 36, S 8, H B 179935, I/A 12 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22672 , F 36, S 8, H B 179935, I/A 12 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22672 , F 36, S 8, H B 179935, I/A 12 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22672 , F 35, S 8, H B 179935, I/A 11 (21/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22672 , F 34, S 8, H B 179935, I/A 10 (21/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22672 , F 34, S 8, H B 179935, I/A 10 (21/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-08