MADERAS ALPINA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Carrasco I Formiguera, 64
Código Postal 08302
Municipio Mataró
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MADERAS ALPINA SA
CIF A58007865
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Página Web www.maderasalpina.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único FERNANDEZ LOZANO FELIPE FRANCISCO
VINCULACIONES DE MADERAS ALPINA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MADERAS ALPINA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Gil Felipe | Apoderado Solidario | 18/09/2014 | 30/09/2021 |
FERNANDEZ LOZANO FELIPE FRANCISCO | Administrador Unico | 21/06/2016 | 30/09/2021 |
Fernandez Gil Victor | Administrador Unico | 30/05/2014 | 21/06/2016 |
FERNANDEZ LOZANO FELIPE FRANCISCO | Administrador Unico | 03/05/2010 | 30/05/2014 |
Fernandez Gil Ruben | Administrador Solidario | 03/05/2010 | |
Fernandez Gil Ruben | Apoderado | 03/05/2010 | |
FERNANDEZ LOZANO FELIPE FRANCISCO | Administrador Solidario | 03/05/2010 |
ACTOS BORME DE MADERAS ALPINA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44241 , F 121, S 8, H B 107151, I/A 20 (30/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1939/2020, AUTO FIRME DE FECHA 11/01/2021, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44241 , F 121, S 8, H B 107151, I/A 20 (30/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-194-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26736 , F 30, S 8, H B 107151, I/A 19 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26736 , F 30, S 8, H B 107151, I/A 19 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26736 , F 30, S 8, H B 107151, I/A 18 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-08
- INHABILITACION DE DON FELIPE FRANCISCO FERNANDEZ LOZANO,POR UN PERIODO DE DOS AÑOS,EN VIRTUD DE SENTENCIA FIRME DICTADA EN FECHA 30/07/2013 POR EL JUZGADO MERCANTIL 4 DE BARCELONA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26736 , F 29, S 8, H B 107151, I/A 16 N (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-128-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26736 , F 29, S 8, H B 107151, I/A 17 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26736 , F 29, S 8, H B 107151, I/A 17 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08