MADERALIA SA - EXTINGUIDA
Municipio Pedrajas de San Esteban
Provincia Valladolid
Razón Social MADERALIA SA
CIF A47059696
Actividad Comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MADERALIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MADERALIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Huici Hernandez Cristina | Liquidador | 17/05/2018 | 02/01/2020 |
Aizpuru Eizaguirre Pedro | Consejero | 26/05/2015 | 17/05/2018 |
Artola Ayestaran Maria-dolores | Consejero | 26/05/2015 | 17/05/2018 |
Arzamendi Echaniz Jose-maria | Consejero | 26/05/2015 | 17/05/2018 |
Corral Alza Jorge | Presidente | 26/05/2015 | 17/05/2018 |
Corral Alza Jorge | Consejero | 26/05/2015 | 17/05/2018 |
Huici Astiz Joaquin | Consejero | 26/05/2015 | 17/05/2018 |
Huici Astiz Manuel | Consejero | 26/05/2015 | 17/05/2018 |
Huici Hernandez Cristina | Secretario | 26/05/2015 | 17/05/2018 |
Huici Hernandez Cristina | Consejero | 26/05/2015 | 17/05/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MADERALIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 991 , F 199, S 8, H VA 2531, I/A 27 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-6-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 991 , F 199, S 8, H VA 2531, I/A 26 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-47
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 991 , F 199, S 8, H VA 2531, I/A 26 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-47
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 991 , F 199, S 8, H VA 2531, I/A 26 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-47
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 991 , F 198, S 8, H VA 2531, I/A 25 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-47
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 991 , F 198, S 8, H VA 2531, I/A 25 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-47
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 991 , F 198, S 8, H VA 2531, I/A 24 (07/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-92-47
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-7-47
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-198-47