MADEIRA AZORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Lujan Perez, 10
Código Postal 38670
Municipio Adeje
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social MADEIRA AZORES SL
CIF B76760602
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 23/02/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario Pereira Manuel David
VINCULACIONES DE MADEIRA AZORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MADEIRA AZORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Da Silva Pestana Leao Alexandra Manuela | Apoderado | 22/03/2018 | 29/04/2022 |
Pereira Manuel David | Administrador Unico | 22/03/2018 | 29/04/2022 |
Pereira Manuel David | Socio Unico | 22/03/2018 | 29/04/2022 |
ACTOS BORME DE MADEIRA AZORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3556 , F 163, S 8, H TF 60654, I/A 3 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-38
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MADEIRA AZORES SL
Nif:B76760602
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL CIVIL NUMERO 2 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Juez / Ponente:MARIA JOSE DORTA RODRIGUEZ
Parte Dispositiva:
CONCLUSION del concurso por insuficiencia de masa activa con la que atender el pago de los posibles gastos del procedimiento. Acuerdo la disolución y la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad solicitante, con la consiguiente cancelación de su hoja registral
Fecha de Resolución:25/11/2021
Número Procedimiento Concursal:285/2021
Datos Registrales:
Tomo:
3556
Libro:
0
Folio:
163
Hoja:
8-60654
Inscripción:
3
Fecha Inscripción29/04/2022
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3556 , F 163, S 8, H TF 60654, I/A 3 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-38
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MADEIRA AZORES SL
Nif:B76760602
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL CIVIL NUMERO 2 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Juez / Ponente:MARIA JOSE DORTA RODRIGUEZ
Fecha de Resolución:25/11/2021
Número Procedimiento Concursal:285/2021
Datos Registrales:
Tomo:
3556
Libro:
0
Folio:
163
Hoja:
8-60654
Inscripción:
3
Fecha Inscripción29/04/2022
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3556 , F 163, S 8, H TF 60654, I/A 3 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-38
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MADEIRA AZORES SL
Nif:B76760602
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL CIVIL NUMERO 2 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Juez / Ponente:MARIA JOSE DORTA RODRIGUEZ
Parte Dispositiva:
Acuerdo DECLARAR en situación de CONCURSO VOLUNTARIO a la mercantil MADERA AZORES SL con CIF B76760602, con domicilio en Calle Luján Pérez 10, Edificio Timanfaya II, planta 2., puerta 27, La Postura, CP 38660, Adeje, Santa Cruz de Tenerife, inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fecha de Resolución:25/11/2021
Número Procedimiento Concursal:285/2021
Datos Registrales:
Tomo:
3556
Libro:
0
Folio:
163
Hoja:
8-60654
Inscripción:
3
Fecha Inscripción29/04/2022
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3556 , F 163, S 8, H TF 60654, I/A 3 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3556 , F 163, S 8, H TF 60654, I/A 3 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3556 , F 163, S 8, H TF 60654, I/A 3 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-38
- Según Oficio expedido el día 6 de mayo de 2021, por el Letrado de la Administración de Justicia, del Juzgado de los Social nº8 de Santa Cruz de Tenerife, doña María José Ruiz Ferrer, nº de procedimiento 158/2020 y, según lo dispuesto en el artículo 276.5 de la Ley la Jurisdicción Social, se declara la INSOLVENCIA Provisional de la sociedad de esta hoja, por
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3556 , F 161, S 8, H TF 60654, I/AINSOL (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-102-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3556 , F 162, S 8, H TF 60654, I/A 2 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3556 , F 161, S 8, H TF 60654, I/A 1 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3556 , F 161, S 8, H TF 60654, I/A 1 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-65-38