MADEINMOBILE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Zurbano, 92
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MADEINMOBILE SL
CIF B86309598
Capital Social 4875.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 23/09/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MADEINMOBILE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MADEINMOBILE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arias Mariño Natalia Elia | Apoderado Solidario | 16/08/2018 | 24/07/2023 |
Arias Mariño Sixto | Apoderado Solidario | 16/08/2018 | 24/07/2023 |
Arias Sanchez Sixto | Administrador Unico | 21/03/2013 | 24/07/2023 |
Arias Sanchez Sixto | Liquidador | 24/07/2023 | 24/07/2023 |
Fernandez De La Vega Cerreda Marta | Apoderado | 16/08/2018 | 28/10/2020 |
Fernandez Conradi Jose Luis | Administrador Solidario | 21/10/2011 | 21/03/2013 |
Sanchez Acosta Alejandro | Administrador Solidario | 21/10/2011 | 21/03/2013 |
ACTOS BORME DE MADEINMOBILE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29282 , F 26, S 8, H M 527075, I/A 10 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29282 , F 26, S 8, H M 527075, I/A 10 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29282 , F 26, S 8, H M 527075, I/A 10 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29282 , F 26, S 8, H M 527075, I/A 10 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29282 , F 26, S 8, H M 527075, I/A 9 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-214-28
- C/ ZURBANO 92 6º - DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29282 , F 25, S 8, H M 527075, I/A 8 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-28
Capital Anterior: | 5.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 125,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.875,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,50 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29282 , F 25, S 8, H M 527075, I/A 7 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29282 , F 24, S 8, H M 527075, I/A 6 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29282 , F 23, S 8, H M 527075, I/A 5 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-163-28
- C/ JERONIMO DE LA QUINTANA 11 BAJO - IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29282 , F 23, S 8, H M 527075, I/A 4 (03/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-69-28