MADBAR DESARROLLOS & PROYECTOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Doctor Ferran, 11
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MADBAR DESARROLLOS & PROYECTOS SL
CIF B86969201
Capital Social 421242.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 18/03/2014
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MADBAR DESARROLLOS & PROYECTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MADBAR DESARROLLOS & PROYECTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Munne Costa Jose | Administrador Solidario | 09/04/2014 | 19/01/2021 |
Munne Costa Josep | Liquidador | 19/01/2021 | 19/01/2021 |
Munne Costa Josep | Administrador Unico | 03/08/2016 | 19/01/2021 |
Aran Iglesia Francisco Javier | Administrador Solidario | 09/04/2014 | 03/08/2016 |
Hernandez Lopez Miguel | Administrador Solidario | 09/04/2014 | 03/08/2016 |
ACTOS BORME DE MADBAR DESARROLLOS & PROYECTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45496 , F 183, S 8, H B 489786, I/A 5 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45496 , F 183, S 8, H B 489786, I/A 5 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45496 , F 183, S 8, H B 489786, I/A 5 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-08
- CL DOCTOR FERRAN Num.11 P.6 PTA.1 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45496 , F 183, S 8, H B 489786, I/A 4 (29/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-08
- En el BORME no.157/2016 y con referencia 340599 SE RECTIFICA LA INSCRIPCION EN CUANTO AL CESE DEL ADMINISTRADOR SOLIDARIO JOSEP COSTA MUNNE, POR OMISION EN SU DIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45496 , F 182, S 8, H B 489786, I/A 3 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2017-25-08
- ML DE BARCELONA,S/N,ED.WORLD TRADE CENTER,ED. ES (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45496 , F 182, S 8, H B 489786, I/A 3 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45496 , F 182, S 8, H B 489786, I/A 3 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45496 , F 182, S 8, H B 489786, I/A 3 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 418.242,00 | Euros |
Capital Actual: | 421.242,00 | Euros |
Porcentaje: | 13.941,40 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32193 , F 4, S 8, H M 579365, I/A 2 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32193 , F 1, S 8, H M 579365, I/A 1 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-28