MAD T1 CAR 2017 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Luis I, 54
Código Postal 28031
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAD T1 CAR 2017 SL
CIF B87871968
Capital Social 40500.0 Euros
Actividad Transporte por taxi
Fecha de Constitución 07/07/2017
Órgano Administración Administrador único
Propietario MOOVE CARS SUSTAINABLE TRANSPORT SL
VINCULACIONES DE MAD T1 CAR 2017 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAD T1 CAR 2017 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Gimeno Carlos | Apoderado | 26/04/2022 | 02/01/2024 |
Martinez Fernandez Veronica | Apoderado | 26/04/2022 | 02/01/2024 |
MOOVE CARS SUSTAINABLE TRANSPORT SL | Socio Unico | 21/05/2018 | 02/01/2024 |
Puga Fernandez Manuel Maria | Administrador Unico | 19/11/2020 | 02/01/2024 |
Ruiz Garcia Carlos Hugo | Apoderado | 26/04/2022 | 02/01/2024 |
Garcia Tapia Gonzalez Camino Rafael | Administrador Unico | 21/05/2018 | 19/11/2020 |
Garcia Criado Alberto | Administrador Unico | 27/07/2017 | 21/05/2018 |
ACTOS BORME DE MAD T1 CAR 2017 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36230 , F 158, S 8, H M 651032, I/A 6 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36230 , F 158, S 8, H M 651032, I/A 6 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36230 , F 158, S 8, H M 651032, I/A 6 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36230 , F 158, S 8, H M 651032, I/A 6 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36230 , F 155, S 8, H M 651032, I/A 5 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-28
- C/ LUIS I 54 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36230 , F 154, S 8, H M 651032, I/A 4 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36230 , F 154, S 8, H M 651032, I/A 4 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36230 , F 154, S 8, H M 651032, I/A 4 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-28
- C/ LUIS I, NUMERO 65 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36230 , F 154, S 8, H M 651032, I/A 3 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-101-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36230 , F 154, S 8, H M 651032, I/A 3 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-101-28