MAD HAT GROUP SL - EXTINGUIDA
Razón Social MAD HAT GROUP SL
CIF B87537155
Capital Social 3660.0 Euros
Fecha de Constitución 11/04/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Gomez Blanco Alfonso
VINCULACIONES DE MAD HAT GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAD HAT GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Blanco Alfonso | Liquidador | 08/02/2023 | 08/02/2023 |
Gomez Blanco Alfonso | Administrador Unico | 25/10/2022 | 08/02/2023 |
Gomez Blanco Alfonso | Socio Unico | 25/10/2022 | 08/02/2023 |
De Diego Alvaro Antonio | Apoderado | 02/12/2020 | 25/10/2022 |
Gomez Blanco Alfonso | Administrador Solidario | 25/04/2016 | 25/10/2022 |
Ostarcevic Marko | Administrador Solidario | 27/02/2019 | 25/10/2022 |
Baltasar Prieto Jose Carlos | Administrador Solidario | 25/04/2016 | 27/02/2019 |
ACTOS BORME DE MAD HAT GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34668 , F 173, S 8, H M 623597, I/A 7 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34668 , F 173, S 8, H M 623597, I/A 7 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34668 , F 173, S 8, H M 623597, I/A 7 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34668 , F 173, S 8, H M 623597, I/A 7 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34668 , F 173, S 8, H M 623597, I/A 6 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34668 , F 172, S 8, H M 623597, I/A 5 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34668 , F 172, S 8, H M 623597, I/A 5 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34668 , F 172, S 8, H M 623597, I/A 5 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34668 , F 172, S 8, H M 623597, I/A 5 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34668 , F 170, S 8, H M 623597, I/A 4 (02/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-28