MACROBOX COMERCIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INUSTRIAL LA ESTRELLA, CALLE SATURNO, NUMERO
Municipio Molina de Segura
Provincia Murcia
Razón Social MACROBOX COMERCIAL SL
CIF B30693071
Capital Social 82999.77 Euros
Actividad Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón
Nombres Anteriores
- R.M. CAÑAS SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario MACROBOX SL
VINCULACIONES DE MACROBOX COMERCIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MACROBOX COMERCIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARTONAJES PUCHE SL | Administrador Unico | 27/07/2017 | 03/06/2021 |
CARTONAJES PUCHE SL | Liquidador Unico | 03/06/2021 | 03/06/2021 |
Cristina Puche Sanchez | Liquidador Unico | 03/06/2021 | |
MACROBOX SL | Socio Unico | 30/05/2016 | 03/06/2021 |
MACROBOX SL | Administrador Unico | 30/05/2016 | 27/07/2017 |
Maria Del Pilar Sanchez Marin | Administrador Unico | 03/12/2013 | 30/05/2016 |
Maria De Los Angeles Rodriguez Mañas | Administrador Mancomunado | 03/12/2013 | |
Rosa Maria Rodriguez Mañas | Administrador Mancomunado | 03/12/2013 |
ACTOS BORME DE MACROBOX COMERCIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 709 , F 77, S 8, H MU 13080, I/A 10 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 709 , F 77, S 8, H MU 13080, I/A 10 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 709 , F 77, S 8, H MU 13080, I/A 10 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-30
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 709 , F 77, S 8, H MU 13080, I/A 10 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-30
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 709 , F 77, S 8, H MU 13080, I/A 10 (03/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 709 , F 77, S 8, H MU 13080, I/A 9 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 709 , F 77, S 8, H MU 13080, I/A 9 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-30
Capital Anterior: | 3.005,06 | Euros |
Aumento de capital: | 79.994,71 | Euros |
Capital Actual: | 82.999,77 | Euros |
Porcentaje: | 2.662,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 709 , F 77, S 8, H MU 13080, I/A 8 (10/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-30
- POLIG INUSTRIAL LA ESTRELLA, CALLE SATURNO, NUMERO (MOLINA DE SEGURA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 709 , F 76, S 8, H MU 13080, I/A 7 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 709 , F 76, S 8, H MU 13080, I/A 6 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-106-30