MACONVI INSTAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Facundo Bacardí I Massó, 19
Código Postal 08100
Municipio Mollet del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social MACONVI INSTAL SL
CIF B61685517
Capital Social 12810.0 Euros
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MACONVI INSTAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MACONVI INSTAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Herrero Palomero Mauro | Administrador Solidario | 06/04/2009 | 17/10/2023 |
Vivo Pascual Enrique | Apoderado | 10/12/2010 | 17/10/2023 |
Vivo Salses Jordi | Administrador Solidario | 06/04/2009 | 17/10/2023 |
Vivo Salses Jordi | Liquidador | 17/10/2023 | 17/10/2023 |
Pujol Jauma Joan | Apoderado | 27/12/2012 | |
Vivo Pascual Enrique | Administrador | 25/11/2010 |
ACTOS BORME DE MACONVI INSTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41453 , F 162, S 8, H B 182292, I/A 15 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41453 , F 162, S 8, H B 182292, I/A 15 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41453 , F 162, S 8, H B 182292, I/A 15 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41453 , F 162, S 8, H B 182292, I/A 14 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41453 , F 161, S 8, H B 182292, I/A 13 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-08
- CL FACUNDO BACARDI Num.19 (MOLLET DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41453 , F 161, S 8, H B 182292, I/A 12 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41453 , F 161, S 8, H B 182292, I/A 12 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
Capital Anterior: | 256.632,16 | Euros |
Disminución de capital | 243.822,16 | Euros |
Capital Actual: | 12.810,00 | Euros |
Porcentaje: | 95,01 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41453 , F 161, S 8, H B 182292, I/A 11 (26/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-08