MACIA SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social MACIA SL
CIF B38002085
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Marin Aguilar Cipriano
VINCULACIONES DE MACIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MACIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Hernandez Pedro | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/06/2011 | 07/10/2015 |
Marin Aguilar Cipriano | Presidente | 20/07/2011 | 07/10/2015 |
Marin Aguilar Cipriano | Consejero | 20/07/2011 | 07/10/2015 |
Marin Cabrera Maria Manuela | Consejero Delegado | 25/07/2012 | 07/10/2015 |
Marin Cabrera Maria Manuela | Consejero | 20/07/2011 | 07/10/2015 |
Marin Cabrera Maria Soledad | Consejero | 20/07/2011 | 07/10/2015 |
Marin Molowny Oscar | Secretario | 20/07/2011 | 07/10/2015 |
Marin Molowny Oscar | Consejero | 20/07/2011 | 07/10/2015 |
Marin Aguilar Cipriano | Administrador Unico | 20/07/2011 |
ACTOS BORME DE MACIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1651 , F 149, S 8, H TF 4659, I/A 25 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-38
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1651 , F 149, S 8, H TF 4659, I/A 25 (07/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-38
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1651 , F 148, S 8, H TF 4659, I/A 24 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-184-38
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1651 , F 148, S 8, H TF 4659, I/A 23 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-38
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1651 , F 148, S 8, H TF 4659, I/A 23 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1651 , F 148, S 8, H TF 4659, I/A 23 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-38
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1651 , F 148, S 8, H TF 4659, I/A 22 (23/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-165-38
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-157-38