MACARACUAY SOCIEDAD DE INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Argensola, 22
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MACARACUAY SOCIEDAD DE INVERSIONES SL
CIF B86600566
Capital Social 392000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 26/11/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MACARACUAY SOCIEDAD DE INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MACARACUAY SOCIEDAD DE INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cohen Agai Isaac | Apoderado | 04/02/2013 | 12/06/2018 |
Cohen Agai Isaac | Administrador Unico | 20/04/2017 | 12/06/2018 |
Pellico Tusell Raquel | Apoderado | 04/02/2013 | 12/06/2018 |
SANCHEZ GARRIDO BENITO | Liquidador | 12/06/2018 | 12/06/2018 |
Benzaquen Murcian Jose | Administrador Unico | 12/12/2012 | 20/04/2017 |
Benzaquen Murcian Jose | Socio Unico | 12/12/2012 | 11/04/2017 |
ACTOS BORME DE MACARACUAY SOCIEDAD DE INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30519 , F 158, S 8, H M 549282, I/A 6 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30519 , F 158, S 8, H M 549282, I/A 6 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30519 , F 158, S 8, H M 549282, I/A 6 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30519 , F 158, S 8, H M 549282, I/A 6 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30519 , F 158, S 8, H M 549282, I/A 6 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-28
Capital Anterior: | 428.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 36.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 392.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 8,41 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30519 , F 158, S 8, H M 549282, I/A 5 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-107-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30519 , F 158, S 8, H M 549282, I/A 4 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30519 , F 158, S 8, H M 549282, I/A 4 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 425.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 428.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 14.166,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30519 , F 157, S 8, H M 549282, I/A 3 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30519 , F 157, S 8, H M 549282, I/A 3 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-28