MACAPACA ADVISORY SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marques del Riscal, 11
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MACAPACA ADVISORY SERVICES SL
CIF B86545639
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 07/09/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Molina Gonzalo Alejo
VINCULACIONES DE MACAPACA ADVISORY SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MACAPACA ADVISORY SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcalde Strohschein Marco | Apoderado | 27/09/2012 | 29/03/2017 |
Fruhbeck Olmedo Guillermo | Apoderado | 27/09/2012 | 29/03/2017 |
Molina Gonzalo Alejo | Socio Unico | 27/09/2012 | 29/03/2017 |
Molina Gonzalo Alejo | Administrador Unico | 27/09/2012 | 29/03/2017 |
Molina Gonzalo Alejo | Liquidador | 29/03/2017 | 29/03/2017 |
ACTOS BORME DE MACAPACA ADVISORY SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30285 , F 155, S 8, H M 545091, I/A 6 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30285 , F 155, S 8, H M 545091, I/A 6 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30285 , F 155, S 8, H M 545091, I/A 6 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30285 , F 155, S 8, H M 545091, I/A 6 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-28
- Otras modificaciones estatutarias: - Modificado el artículo 19º de los Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30285 , F 155, S 8, H M 545091, I/A 5 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 17 DE LOS ESTATUTOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30285 , F 154, S 8, H M 545091, I/A 4 (23/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-63-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30285 , F 154, S 8, H M 545091, I/A 3 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADOS LOS ARTICULOS 4, 10, 11, 14 Y 17 DE LOS ESTATUTOS PARA SU ADAPTACION A LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30285 , F 153, S 8, H M 545091, I/A 2 (27/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30285 , F 151, S 8, H M 545091, I/A 1 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30285 , F 151, S 8, H M 545091, I/A 1 (27/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-196-28