MABYC SA - EXTINGUIDA
Municipio Montcada i Reixac
Provincia Barcelona
Razón Social MABYC SA
CIF A58014168
Actividad Fabricación de otro material y equipo eléctrico
Página Web www.mabyc.com
VINCULACIONES DE MABYC SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MABYC SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Borelli Pereira Carlos | Apoderado | 09/03/2009 | 28/12/2009 |
Font Torent Santiago | Apoderado | 09/03/2009 | 28/12/2009 |
Gil De Avalle Melero Enrique | Apoderado | 09/03/2009 | 28/12/2009 |
Gonzalez Gracia Alberto | Apoderado | 09/03/2009 | 28/12/2009 |
Gonzalez Maena Francisco | Apoderado | 09/03/2009 | 28/12/2009 |
Jorda Poblet Jaime | Apoderado | 09/03/2009 | 28/12/2009 |
Martin Aragon Francisco | Apoderado | 09/03/2009 | 28/12/2009 |
Pelaez Collado Andres | Apoderado | 09/03/2009 | 28/12/2009 |
Tombas Navarro Enrique | Apoderado | 09/03/2009 | 28/12/2009 |
Arenos Josep Francisco | Apoderado | 09/03/2009 | 22/09/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MABYC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37106 , F 172, S 8, H B 106110, I/A 31 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-4-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37106 , F 172, S 8, H B 106110, I/A 30 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37106 , F 166, S 8, H B 106110, I/A 29 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37106 , F 166, S 8, H B 106110, I/A 28 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37106 , F 166, S 8, H B 106110, I/A 27 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2009)
CVE: BORME-B-2009-53-08