MABOAL PATRIMONIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Naranjo de Bulnes, 124
Código Postal 28707
Municipio San Sebastián de los Reyes
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MABOAL PATRIMONIAL SL
CIF B87849568
Capital Social 2791000.0 Euros
Fecha de Constitución 09/06/2017
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MABOAL PATRIMONIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MABOAL PATRIMONIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bobillo Alfonso Luis | Administrador Solidario | 03/07/2017 | 17/03/2021 |
Bobillo Alfonso Luis | Liquidador | 17/03/2021 | 17/03/2021 |
Bobillo Alfonso Manuel | Socio Unico | 29/10/2018 | 17/03/2021 |
Bobillo Alfonso Mercedes | Administrador Solidario | 03/07/2017 | 17/03/2021 |
Bobillo Alfonso Mercedes | Liquidador Solidario | 17/03/2021 | 17/03/2021 |
ACTOS BORME DE MABOAL PATRIMONIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36160 , F 210, S 8, H M 649773, I/A 5 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36160 , F 210, S 8, H M 649773, I/A 5 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-28
Liquidador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36160 , F 210, S 8, H M 649773, I/A 5 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36160 , F 210, S 8, H M 649773, I/A 5 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36160 , F 210, S 8, H M 649773, I/A 5 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-57-28
Capital Anterior: | 2.941.600,00 | Euros |
Disminución de capital | 150.600,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.791.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 5,12 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36160 , F 23, S 8, H M 649773, I/A 4 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-28
Capital Anterior: | 3.158.600,00 | Euros |
Disminución de capital | 217.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.941.600,00 | Euros |
Porcentaje: | 6,87 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36160 , F 23, S 8, H M 649773, I/A 4 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36160 , F 23, S 8, H M 649773, I/A 4 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-28
Capital Anterior: | 2.793.600,00 | Euros |
Aumento de capital: | 365.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.158.600,00 | Euros |
Porcentaje: | 13,07 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36160 , F 21, S 8, H M 649773, I/A 3 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-. ARTICULO 9 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36160 , F 18, S 8, H M 649773, I/A 2 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-156-28