MABASUR SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cardenal Marcelo Spinola, 8
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social MABASUR SA
CIF A28196103
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MABASUR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MABASUR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carrera Rodriguez Emilio Javier | Secretario No Consejero | 11/05/2009 | 26/10/2010 |
Carrera Rodriguez Emilio Javier | Secretario | 26/10/2010 | |
Fernandez Garcia Manuel Jesus | Apoderado Solidario | 11/05/2009 | 26/10/2010 |
Garcia Cereceda Eduardo | Consejero Delegado Solidario | 11/05/2009 | 26/10/2010 |
Garcia Cereceda Eduardo | Vicepresidente | 11/05/2009 | 26/10/2010 |
Garcia Cereceda Eduardo | Consejero | 11/05/2009 | 26/10/2010 |
Garcia Cereceda Luis | Consejero Delegado Solidario | 11/05/2009 | 26/10/2010 |
Garcia Cereceda Luis | Presidente | 11/05/2009 | 26/10/2010 |
Garcia Cereceda Luis | Consejero | 11/05/2009 | 26/10/2010 |
Garcia Diez Julian | Apoderado Solidario | 11/05/2009 | 26/10/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MABASUR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26507 , F 183, S 8, H M 86769, I/A 15 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26507 , F 183, S 8, H M 86769, I/A 15 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26507 , F 183, S 8, H M 86769, I/A 15 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-203-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-202-28
- SE MODIFICAN LA TOTALIDAD DE LOS ESTATUTOS SOCIALES IMPLICANDO EL CAMBIO DE ORGANO DE ADMINISTRACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14253 , F 205, S 8, H M 86769, I/A 14 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-96-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14253 , F 205, S 8, H M 86769, I/A 14 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-96-28
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14253 , F 205, S 8, H M 86769, I/A 14 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-96-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14253 , F 205, S 8, H M 86769, I/A 14 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-96-28