MAATHAI INVESTIGACIONES AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Rbla de Santa Cruz, 87
Código Postal 38004
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAATHAI INVESTIGACIONES AIE
CIF V76812924
Capital Social 1292427.86 Euros
Fecha de Constitución 01/01/2020
Órgano Administración Administrador único
Propietario AZIMUTAL SL
VINCULACIONES DE MAATHAI INVESTIGACIONES AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAATHAI INVESTIGACIONES AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Palma Ruben | Apoderado Solidario | 02/12/2020 | 18/01/2023 |
Alvarez Sanchez Jose Javier | Liquidador | 18/01/2023 | 18/01/2023 |
Alvarez Sanchez Jose Javier | Administrador Unico | 18/01/2023 | 18/01/2023 |
ARQUIMEA RESEARCH CENTER SL | Administrador Solidario | 07/12/2021 | 18/01/2023 |
AZIMUTAL SL | Socio Unico | 18/01/2023 | 18/01/2023 |
Fernandez Infante Diego | Apoderado Solidario | 02/12/2020 | 18/01/2023 |
KAUDAL CONTROL Y GESTION DE PROYECTOS SL | Administrador Solidario | 07/12/2021 | 18/01/2023 |
KAUDAL CONTROL Y GESTION DE PROYECTOS SL | Administrador Unico | 20/11/2019 | 07/12/2021 |
ACTOS BORME DE MAATHAI INVESTIGACIONES AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3651 , F 142, S 8, H TF 63590, I/A 10 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3651 , F 142, S 8, H TF 63590, I/A 10 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3651 , F 142, S 8, H TF 63590, I/A 10 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3651 , F 142, S 8, H TF 63590, I/A 10 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3651 , F 142, S 8, H TF 63590, I/A 10 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-38
Capital Anterior: | 559.550,83 | Euros |
Aumento de capital: | 732.877,03 | Euros |
Capital Actual: | 1.292.427,86 | Euros |
Porcentaje: | 130,98 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3651 , F 141, S 8, H TF 63590, I/A 8 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3651 , F 141, S 8, H TF 63590, I/A 7 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3651 , F 141, S 8, H TF 63590, I/A 7 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-38
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3651 , F 141, S 8, H TF 63590, I/A 7 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-38
Capital Anterior: | 100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 559.450,83 | Euros |
Capital Actual: | 559.550,83 | Euros |
Porcentaje: | 559.450,83 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3651 , F 140, S 8, H TF 63590, I/A 5 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-38