M69 INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Marqués de Sotelo, 13
Código Postal 46002
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social M69 INVERSIONES SL
CIF B98134273
Capital Social 400000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 17/03/2009
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Piles Guaita Tarsilo Francisco
Propietario URBANIZADORA PETRUS SL
VINCULACIONES DE M69 INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE M69 INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Piles Guaita Tarsilo Francisco | Administrador Unico | 27/12/2013 | 13/11/2015 |
URBANIZADORA PETRUS SL | Socio Unico | 12/11/2015 | 13/11/2015 |
JOSE LUIS ALARCON SL | Administrador Unico | 15/04/2009 | 27/12/2013 |
ACTOS BORME DE M69 INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9027, L 6312, F 134, S 8, H V 133689, I/A 4 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9027, L 6312, F 134, S 8, H V 133689, I/A 4 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9027, L 6312, F 134, S 8, H V 133689, I/A 3 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-221-46
- C/ MARQUES DE SOTELO 13 3 8 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9027, L 6312, F 134, S 8, H V 133689, I/A 2 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9027, L 6312, F 134, S 8, H V 133689, I/A 2 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9027, L 6312, F 134, S 8, H V 133689, I/A 2 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-176-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-236-46
- DESIGNACION DE DON JOSE LUIS ALARCON GIMENO, COMO PERSONA FISICA REPRESENTANTE DEL ADMINISTRADOR UNICO LA MERCANTIL JOSE LUIS ALARCON S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9027, L 6312, F 131, S 8, H V 133689, I/A 1 (15/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9027, L 6312, F 131, S 8, H V 133689, I/A 1 (15/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-77-46