M3AMB DEPURACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social LUGAR AS FURADAS-PONTE OUTEIRO S/N
Municipio Castro de Rei
Provincia Lugo
Razón Social M3AMB DEPURACION SL
CIF B27481290
Capital Social 3030.0 Euros
Fecha de Constitución 16/05/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario AGROAMB PRODALT SL
VINCULACIONES DE M3AMB DEPURACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE M3AMB DEPURACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROAMB PRODALT SL | Socio Unico | 05/05/2023 | 27/11/2023 |
Onega Ares Severiano | Liquidador | 27/11/2023 | 27/11/2023 |
Onega Ares Severiano | Administrador Unico | 05/05/2023 | 27/11/2023 |
Sarille Paz Ivan Siro | Administrador Unico | 30/06/2016 | 05/05/2023 |
ACTOS BORME DE M3AMB DEPURACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 489 , F 55, S 8, H LU 18461, I/A 4 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-27
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 489 , F 55, S 8, H LU 18461, I/A 4 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-27
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 489 , F 55, S 8, H LU 18461, I/A 4 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-27
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 489 , F 55, S 8, H LU 18461, I/A 4 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-27
- LUGAR AS FURADAS-PONTE OUTEIRO S/N (CASTRO DE REI)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 489 , F 55, S 8, H LU 18461, I/A 3 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 489 , F 55, S 8, H LU 18461, I/A 3 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 489 , F 55, S 8, H LU 18461, I/A 3 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-27
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 489 , F 55, S 8, H LU 18461, I/A 2 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 489 , F 53, S 8, H LU 18461, I/A 1 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-27
Dirección:C/ SANTA MARIÑA 9 BIS (OUTEIRO DE REI)
Comienzo de operaciones:16/05/16
Capital:3.030,00 Euros
Objeto social:La prestación de servicios de depuración de aguas residuales, en general, y en particular las procedentes de procesos y explotaciones industriales, agrícolas, ganaderas y también urbanas procedentes del consumo ciudadano, así como de la esco-rrentía superficial del drenaje de las zonas urbanizadas,
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 489 , F 53, S 8, H LU 18461, I/A 1 (30/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-131-27