M Y P SERVICIOS INTEGRALES SL - EXTINGUIDA
Razón Social M Y P SERVICIOS INTEGRALES SL
CIF B35774280
Actividad Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE M Y P SERVICIOS INTEGRALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE M Y P SERVICIOS INTEGRALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Davila Ojeda Leticia | Liquidador | 02/11/2023 | 02/11/2023 |
Davila Ojeda Leticia | Administrador Unico | 11/12/2015 | 02/11/2023 |
Davila Ojeda Heriberto Jose | Administrador Unico | 06/03/2013 | 11/12/2015 |
Davila Ojeda Heriberto Jose | Administrador Solidario | 06/05/2009 | 06/03/2013 |
Marin Delgado Francisco Javier | Administrador Solidario | 06/05/2009 | 06/03/2013 |
Marin Delgado Francisco Javier | Administrador Unico | 06/03/2013 | 06/03/2013 |
Marin Delgado Francisco Javier | Administrador Unico | 06/05/2009 |
ACTOS BORME DE M Y P SERVICIOS INTEGRALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2045 , F 14, S 8, H GC 31096, I/A 11 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2045 , F 14, S 8, H GC 31096, I/A 11 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2045 , F 14, S 8, H GC 31096, I/A 11 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2045 , F 14, S 8, H GC 31096, I/A 11 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2045 , F 14, S 8, H GC 31096, I/A 10 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2045 , F 14, S 8, H GC 31096, I/A 10 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 80, S 8, H GC 31096, I/A 8 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 80, S 8, H GC 31096, I/A 8 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-35
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 80, S 8, H GC 31096, I/A 7 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 80, S 8, H GC 31096, I/A 7 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-35