M LORENTE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Arganzuela, 14
Código Postal 28005
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social M LORENTE SL
CIF B28168201
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE M LORENTE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE M LORENTE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Juan Carlos Martinez Palomeque | Presidente | 14/05/2020 | 14/04/2023 |
Juan Carlos Martinez Palomeque | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 14/05/2020 | 14/04/2023 |
Juan Carlos Martinez Palomeque | Consejero | 14/05/2020 | 14/04/2023 |
Martinez Palomeque Maria Concepcion | Consejero | 14/05/2020 | 14/04/2023 |
Martinez Palomeque Maria Concepcion | Secretario | 14/05/2020 | 14/04/2023 |
Martinez Palomeque Maria Concepcion | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 14/05/2020 | 14/04/2023 |
Martinez Palomeque Miguel Angel | Consejero | 14/05/2020 | 14/04/2023 |
Martinez Palomeque Miguel Angel | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 14/05/2020 | 14/04/2023 |
Martinez Palomeque Miguel Angel | Liquidador | 14/04/2023 | 14/04/2023 |
Martinez Lorente Angel | Consejero Delegado Solidario | 14/05/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE M LORENTE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14439 , F 190, S 8, H M 238683, I/A 6 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14439 , F 190, S 8, H M 238683, I/A 6 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14439 , F 190, S 8, H M 238683, I/A 6 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14439 , F 190, S 8, H M 238683, I/A 6 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14439 , F 188, S 8, H M 238683, I/A 5 (14/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-97-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14439 , F 188, S 8, H M 238683, I/A 5 (14/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-97-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-198-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-3-28
- C/ ARGANZUELA, 14 BAJO-1 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14439 , F 188, S 8, H M 238683, I/A 4 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-28