M.L.W. GERE INVESTMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social PASEO DON ANTONIO MONTERO SANCHEZ 1 10A
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social M.L.W. GERE INVESTMENT SL
CIF B93269504
Capital Social 202259.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 08/07/2013
Órgano Administración Administrador único
Propietario Plotkin Maria Magdalena Fodor
VINCULACIONES DE M.L.W. GERE INVESTMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE M.L.W. GERE INVESTMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Plotkin Maria Magdalena Fodor | Socio Unico | 17/07/2013 | 29/11/2018 |
Plotkin Maria Magdalena Fodor | Socio único | 29/11/2018 | |
Rivas Perales Inmaculada | Administrador Unico | 17/07/2013 | 29/11/2018 |
Rivas Perales Inmaculada | Liquidador | 29/11/2018 | 29/11/2018 |
ACTOS BORME DE M.L.W. GERE INVESTMENT SL
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5161, L 4068, F 116, S 8, H MA119034, I/A 5 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5161, L 4068, F 115, S 8, H MA119034, I/A 4 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5161, L 4068, F 115, S 8, H MA119034, I/A 4 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5161, L 4068, F 115, S 8, H MA119034, I/A 4 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5161, L 4068, F 115, S 8, H MA119034, I/A 4 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-29
Capital Anterior: | 328.640,00 | Euros |
Disminución de capital | 126.381,00 | Euros |
Capital Actual: | 202.259,00 | Euros |
Porcentaje: | 38,46 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5161, L 4068, F 115, S 8, H MA119034, I/A 3 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-29
- Otras modificaciones estatutarias: 9º.- Administración: La Junta General, en cualquier momento y su elección, encomendará la gestión, administración y representación, en juicio y fuera de él, de la sociedad, a un administrador único o a varios administradores que actúen mancomunadamente o solidariamente, con un mínimo de dos...
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5161, L 4068, F 114, S 8, H MA119034, I/A 2 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-29
Capital Anterior: | 321.508,00 | Euros |
Aumento de capital: | 7.132,00 | Euros |
Capital Actual: | 328.640,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,22 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5161, L 4068, F 114, S 8, H MA119034, I/A 2 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-29
Capital Anterior: | 377.076,00 | Euros |
Disminución de capital | 55.568,00 | Euros |
Capital Actual: | 321.508,00 | Euros |
Porcentaje: | 14,74 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5161, L 4068, F 114, S 8, H MA119034, I/A 2 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5161, L 4068, F 114, S 8, H MA119034, I/A 1 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-29