M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fortuny, 6
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED
Capital Social 0.0 Euros
Fecha de Constitución 03/07/2014
VINCULACIONES DE M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bury Irina | Apoderado Mancomunado | 05/10/2015 | 11/09/2018 |
Clift Daniela | Apoderado | 08/08/2014 | 11/09/2018 |
De Souza Natalie | Apoderado | 26/02/2018 | 11/09/2018 |
Fisher Catherine | Apoderado Mancomunado | 05/10/2015 | 11/09/2018 |
Hassan Olalekan | Apoderado Mancomunado | 14/12/2016 | 11/09/2018 |
Justine Perry | Apoderado Mancomunado | 05/10/2015 | 11/09/2018 |
Lukaszewicz-dansey Carol | Apoderado Mancomunado | 05/10/2015 | 11/09/2018 |
Macdowall Graham | Apoderado | 08/08/2014 | 11/09/2018 |
Mckay Philippa | Apoderado Mancomunado | 14/12/2016 | 11/09/2018 |
Mcmorrow Barry | Apoderado Mancomunado | 14/12/2016 | 11/09/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32573 , F 38, S 8, H M 586297, I/A 9 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32573 , F 38, S 8, H M 586297, I/A 9 (11/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-180-28
- DON WILLIAM JOHN NOTT HA CESADO COMO CONSEJERO DE LA SOCIEDAD MATRIZ "M & G INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED" CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y EL SEÑOR SANJEEV SHARMA fue nombrado administrador de la sociedad el día 13 de marzo de 2018
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32573 , F 37, S 8, H M 586297, I/A 8 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32573 , F 37, S 8, H M 586297, I/A 7 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-28
- C/ FORTUNY 6 4º A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32573 , F 37, S 8, H M 586297, I/A 6 (13/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32573 , F 36, S 8, H M 586297, I/A 5 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-28
- DON ANTHONY ASHPLANT HA CESADO COMO CONSEJERO DE LA SOCIEDAD MATRIZ "M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED" CON FECHA 23 DE MARZO DE 2016
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32573 , F 36, S 8, H M 586297, I/A 4 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-102-28
- DON ANTHONY ASHPLANT, DON MALCOLM RICHARDSON Y DON GRANT SPEIRS, HAN SIDO NOMBRADOS CONSEJEROS DE LA SOCIEDAD MATRIZ "M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32573 , F 36, S 8, H M 586297, I/A 3 (29/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32573 , F 36, S 8, H M 586297, I/A 2 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-196-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32573 , F 30, S 8, H M 586297, I/A 1 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-28