M&C MEDICAL THERAPY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hermes, 2
Código Postal 41014
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social M&C MEDICAL THERAPY SL
CIF B90130345
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 01/04/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Muñoz Garcia Ana Maria
VINCULACIONES DE M&C MEDICAL THERAPY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE M&C MEDICAL THERAPY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Muñoz Garcia Ana Maria | Socio Unico | 06/11/2019 | 15/01/2020 |
Muñoz Garcia Ana Maria | Liquidador Unico | 15/01/2020 | 15/01/2020 |
Muñoz Garcia Ana Maria | Socio único | 15/01/2020 | |
Muñoz Garcia Ana Maria | Administrador Unico | 02/04/2014 | 15/01/2020 |
ACTOS BORME DE M&C MEDICAL THERAPY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5840 , F 114, S 8, H SE100988, I/A 4 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5840 , F 114, S 8, H SE100988, I/A 4 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5840 , F 114, S 8, H SE100988, I/A 4 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5840 , F 114, S 8, H SE100988, I/A 4 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-41
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5840 , F 114, S 8, H SE100988, I/A 4 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5840 , F 114, S 8, H SE100988, I/A 4 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5840 , F 114, S 8, H SE100988, I/A 3 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-41
- C/ HERMES 2 - BLOQUE 1 DEL CONJUNTO RESIDENCIAL JA (SEVILLA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5840 , F 114, S 8, H SE100988, I/A 2 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 3. Domicilio social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5840 , F 114, S 8, H SE100988, I/A 2 (06/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5840 , F 113, S 8, H SE100988, I/A 1 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-41